Auskünfte zu Thierry Georges Albert Walz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thierry Georges Albert Walz
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3530869, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société des exportateurs de vins suisses Société coopérative, à Sierre, CHE-107.030.988, société coopérative (No. FOSC 121 du 24.06.2016, Publ. 2912409).
Modification des statuts:
13.05.2016.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par courrier A ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egli, Kurt, de Uster, à La Tour-de-Peilz, vice-président, avec signature collective à deux;
Walz, Thierry, de Genève, à Chéserex, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Camandona, Sylvie, de Renens VD, à Fully, administratrice, sans droit de signature;
Rubin, Pascal, de Blatten, à Grimisuat, administrateur, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 6368832, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Association Swiss Wine Promotion, précédemment à Lausanne, CH-550.1.047.825-5, association (No. FOSC 230 du 26.11.2008, p. 20, Publ. 4750804).
Statuts originaires:
05.05.2006.
Modification des statuts:
23.06.2009, 19.05.2011.
Nouveau siège:
Berne.
Nouvelle adresse:
c/o Switzerland Cheese Marketing AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Berne.
But:
Promotion des vins suisses en Suisse et à l'étranger.
Ressources:
cotisations, contributions, subventions, recettes et dons.
Nouvelle organisation:
Organisation: assemblée générale, comité et organe de contrôle. [Nouveau] Autre adresse: case postale 8211, 3001 Berne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Devanthéry, Pierre, de Chalais, à Saint-Léonard, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Orsat, Jacques-Alphonse, de Martigny, à Veytaux, président, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Walz, Thierry, de Genève, à Chéserex, membre, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Escher, David, de Saint-Sulpice VD, à Berne, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 3444428, Handelsregister-Amt Wallis
Société des exportateurs de vins suisses, à Sierre, CH-550.0.069.315-5, favoriser l'exportation de vins suisses et leur vente dans tous les pays étrangers, etc, société coopérative (FOSC no 65 du 05.04.2005, p. 19, publ. 2776826).
Inscription ou modification de personnes:
Walz, Thierry, de Genève, à Chéserex, administrateur, avec signature collective à deux;
Halbach, Ulrich, de Feusisberg, à Ligornetto, administrateur, avec signature collective à deux;
Ludy, Sébastien, de Sierre, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux.